Martin Bødker
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sport4life.dk I/S v/Emil Bødker og Martin Bødker (Ejer) |
Største overskud: | 5.960' DKK Julian Drift, Storms Pakhus A/S (2023) |
Største underskud: | -2.143' DKK Julian Administration, Storms Pakhus A/S (2017) |
Største egenkapital: | 8.604' DKK BARGROUP ApS (Nu: BARGROUP DRINKS ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 14.229' DKK Julian Administration, Storms Pakhus A/S (2023) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos BARGROUP ApS (Nu: BARGROUP DRINKS ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af BARGROUP DRINKS ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 1106723548
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2006 hos Sport4life.dk I/S v/Emil Bødker og Martin Bødker med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Emil Bødker at Martin Bødker stiftede Sport4life.dk I/S v/Emil Bødker og Martin Bødker den dag i marts 2006. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 5 måneder, før stoppet d. 20. august 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen pressebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. august 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bødker Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
Bargroup Holding ApS
Via Bødker Invest ApSNyt selskab -
BARGROUP DRINKS ApS
Via Bargroup Holding ApS -
BG Investment ApS
Via BARGROUP DRINKS ApS -
Bargroup Administration ApS
Via Bargroup Holding ApS -
Julian Drift, Storms Pakhus A/S
Via Bargroup Administration ApS -
Julian Administration, Storms Pakhus A/S
Via Bargroup Administration ApS -
Bargroup Food ApS
Via Bargroup Holding ApS -
CAFE SKT. GERTRUD ApS
Via Bargroup Food ApS -
SAGA FIVE A/S
Via Bargroup Food ApS -
Klosterkroen Odense ApS
Via Bargroup Food ApS -
BGM Ejendomme, Odense ApS
Via Bargroup Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (7)
-
BARGROUP DRINKS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2014 -
Bødker Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2016 -
Julian Drift, Storms Pakhus A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019 -
Julian Administration, Storms Pakhus A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019 -
BG Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2019 -
Bargroup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2024 -
BGM Ejendomme, Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2024
Bestyrelsesposter (6)
-
BARGROUP DRINKS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2019 -
Julian Drift, Storms Pakhus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2019 -
Julian Administration, Storms Pakhus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2019 -
BG Investment ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2019 -
Bargroup Administration ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2019 -
SAGA FIVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
BG ENGROS ApS (Nu: Den Brølende And ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
BG Værtshus ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
BGM Ejendomme, Odense ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
27.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
14.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Bargroup Food ApS -
Direktør
01.01.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Bargroup Administration ApS -
Direktør
01.01.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Bargroup Administration ApS
Martin Bødker er desuden ejer af holdingselskabet Bargroup Holding ApS (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet Bargroup Holding ApS ejes der også andele i BARGROUP DRINKS ApS (100%), Bargroup Administration ApS (100%), Bargroup Food ApS (66.66-89.99%) samt BGM Ejendomme, Odense ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Bødker, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Julian Drift, Storms Pakhus A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.960' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor BARGROUP ApS (Nu: BARGROUP DRINKS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 507' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.960' DKK (Julian Drift, Storms Pakhus A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.462' DKK (Julian Drift, Storms Pakhus A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.941' DKK (Julian Administration, Storms Pakhus A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Bjørn Hentze.