Carsten Abel
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | VOLVO DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 82.120' DKK VOLVO LASTVOGNE OG BUSSER DANMARK A/S (Nu: VOLVO DANMARK A/S) (2022) |
Største underskud: | -94.851' DKK GLOBAL EXHAUST TECHNOLOGY A/S (Nu: Borg Automotive Newman A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 293.803' DKK AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE (2022) |
Største gæld: | 1.587.066' DKK VOLVO LASTVOGNE FINANS DANMARK A/S (Nu: VFS DENMARK A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fino & Co. (18 år 8 måneder) |
Seed: 1039634898
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2001 i VOLVO DANMARK A/S (tidligere VOLVO LASTVOGNE OG BUSSER DANMARK A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Carsten Abel i 4 år 4 måneder, inden stoppet d. 24. januar 2006.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 77.664' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fino & Co.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Carsten Abel ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ChargeAdvice ApS
Via Carsten Abel ApS -
Fino & Co ApS
Via Carsten Abel ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Fino & Co ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2024 -
ChargeAdvice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2022 -
Carsten Abel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2017
Bestyrelsesposter (8)
-
Auto Mobil ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.03.2021 -
AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2024 -
CD AUTOMATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2024 -
AUTOBUDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2024 -
BILHUSET LAURSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2019 -
GØRLØSE AUTOIMPORT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2023 -
FIRST LEASE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2024 -
Simeon Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (65)
-
Simeon Danmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2024
Registreringsdato: 27.09.2024 -
RenBåd.dk ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
Fino & Co ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Abel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Carsten Abel ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -71' DKK. Igennem sit holdingselskab Carsten Abel ApS har Carsten dermed også ejerandele i ChargeAdvice ApS (33.34-49.99%) & Fino & Co ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Carsten Abel, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Carsten Abel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i PLATFORM.AS A/S der præsenterede et overskud på 9.943' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i BILHUSET ELMER A/S der præsenterede et underskud på 7.770' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 2010 til 2017 hos STARMARK I/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 77.664' DKK (VOLVO LASTVOGNE OG BUSSER DANMARK A/S (Nu: VOLVO DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 94.851' DKK (GLOBAL EXHAUST TECHNOLOGY A/S (Nu: Borg Automotive Newman A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 265.790' DKK (AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -109.715' DKK (NOTOX PRODUCTS ApS (Nu: DPF Svendborg A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Michael Geir Noer.