René Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RØRSMEDEN VVS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 399' DKK RJ VVS ApS (2020-21) |
Største underskud: | -693' DKK ROUSING VVS A/S (Nu: ROUSING VVS ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 636' DKK ROUSING VVS A/S (Nu: ROUSING VVS ApS) (2014) |
Største gæld: | 2.211' DKK ROUSING VVS A/S (Nu: ROUSING VVS ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos R. JENSEN HOLDING ApS (Nu: RØRSMEDEN VVS ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af RØRSMEDEN VVS ApS (6 år 6 måneder) |
Seed: 173405396
Det startede for alvor en dag i 2012 hos RØRSMEDEN VVS ApS (tidligere R. JENSEN HOLDING ApS) med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af René Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred René i 5 år 1 måned, før stoppet d. 1. august 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2015 kunne vise et overskud på 214' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Målerteknik v/Rene Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RJTK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RJ VVS ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via RJTK ApS
Tidslinje (16)
-
RJ-VVS IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
Målerteknik v/Rene Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.01.2023
Registreringsdato: 29.01.2023 -
RJTK ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022
Blå bog (fortsat)
René har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
10.08.2017 - 20.02.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.12.2020 - 19.08.2022
Reel ejer
03.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.12.2020 - 19.08.2022
Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2012 - 29.01.2019
Ejerandel: 100%
René Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RJTK ApS (ejer pt. 100%), som i 2020-21 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. Igennem holdingselskabet RJTK ApS har René derfor også ejerandele i RJ VVS ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for René Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor RJ VVS ApS kunne offentliggøre et overskud på 399' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor R. JENSEN HOLDING ApS (Nu: RØRSMEDEN VVS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 497' DKK.
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Tina Kragh.