Kim Anders Skjærbæk
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kim´s Byg og Montage v/Kim Anders Skjærbæk (Ejer) |
Største overskud: | 1.186' DKK Mariehøj Murerforretning ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.552' DKK Kim Skjærbæk Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.484' DKK Mariehøj Murerforretning ApS (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Mariehøj Murerforretning ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIM'S BYG OG MONTAGE ApS (7 år 10 måneder) |
Seed: 570409070
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 ved Kim´s Byg og Montage v/Kim Anders Skjærbæk (tidligere Kims´s Byg og Montage v/Kim Anders Skjærbæk) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kim Anders Skjærbæk der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Kim i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kim Skjærbæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Mariehøj Murerforretning ApS
Via Kim Skjærbæk Holding ApS -
City-Beton ApS
Via Kim Skjærbæk Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Kim Skjærbæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2018 -
City-Beton ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2019 -
Mariehøj Murerforretning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Mariehøj Murerforretning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2016
Tidslinje (13)
-
City-Beton ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
Mariehøj Murerforretning ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018 -
Kim Skjærbæk Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018
Blå bog (fortsat)
Kim har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.12.2016 - 01.02.2018
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.05.2008 - 15.04.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.02.2006 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Mariehøj Murerforretning ApS fremviste et overskud på 1.186' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.186' DKK (Mariehøj Murerforretning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.552' DKK (Kim Skjærbæk Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 206' DKK (City-Beton ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Per Bach Sørensen.