Lars Sønderskov Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Arkitektfirmaet Fluxfelt v/Lars Sønderskov Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 6.578' DKK GPP ARKITEKTER A/S (2022) |
Største underskud: | -386' DKK LUMO ARKITEKTER ApS (2016) |
Største egenkapital: | 12.301' DKK GPP ARKITEKTER A/S (2022) |
Største gæld: | 15.313' DKK GPP ARKITEKTER A/S (2020) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos GPP ARKITEKTER A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af LUMO ARKITEKTER ApS (12 år 8 måneder) |
Seed: 30247269
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2006 ved Arkitektfirmaet Fluxfelt v/Lars Sønderskov Christensen (tidligere Arkitektfirmaet Fluxfelt v/Lars Christensen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Sønderskov Christensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 4 år 7 måneder, før stoppet den 3. september 2010.
Virksomheden opererede indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RVA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RVA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
GPP ARKITEKTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
GPP ARKITEKTER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
LUMO ARKITEKTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2022
Registreringsdato: 07.03.2022 -
LUMO ARKITEKTER ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.10.2017
Registreringsdato: 11.10.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.06.2009 - 07.03.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2017 - 11.10.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
16.12.2008 - 15.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Sønderskov Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RVA Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 494' DKK. Igennem holdingselskabet RVA Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Lars Sønderskov Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor LUMO ARKITEKTER ApS kunne offentliggøre et overskud på 608' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor LUMO ARKITEKTER ApS kunne offentliggøre et underskud på 386' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.016' DKK (GPP ARKITEKTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (RVA Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.306' DKK (GPP ARKITEKTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 494' DKK (RVA Holding ApS).