Christian Bang Holm-Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET DEBDALE PARK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.506' DKK T&K Entreprise IVS (Nu: T&K Entreprise ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -2.042' DKK TransaktionsKompagniet ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.559' DKK T&K Entreprise IVS (Nu: T&K Entreprise ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 7.410' DKK PALM GROUP ApS (2019) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Winson Teknik ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET DEBDALE PARK ApS (11 år 4 måneder) |
Seed: 225181191
Det begyndte den dag i 2004 hos KOMPLEMENTARSELSKABET DEBDALE PARK ApS i hvervet som Ejer. Christian Bang Holm-Søndergaard købte sig ind i virksomheden den 1. november 2004 og havde en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Christian af: Bent Mosgaard, HESSELDAHL INVEST A/S, Per Ole Kobberø og 6 andre personer. Titlen som Ejer havde Christian i 11 år 4 måneder, inden stoppet den 15. marts 2016.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. marts 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christian Bang Consult ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
COST MANAGEMENT DANMARK ApS
Via Christian Bang Consult ApS -
TransaktionsKompagniet ApS
Via Christian Bang Consult ApS -
Business Support TAK ApS
Via TransaktionsKompagniet ApS -
Energy Nordic come back Invest ApS
Via TransaktionsKompagniet ApS -
@heat ApS
Via TransaktionsKompagniet ApS -
Winson Holding ApS
Via Christian Bang Consult ApS -
Winson Teknik ApS
Via Winson Holding ApS -
ACREDO Lounge DK ApS
Via Christian Bang Consult ApS
Direktørposter (2)
-
ACREDO Lounge DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2023 -
Christian Bang Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2015
Repræsentant (1)
-
Lillerød Revyen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.12.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
TransaktionsKompagniet ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2015 -
Energy Nordic come back Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.01.2019 -
@heat ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (40)
-
Dato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
The A-Lounge ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
ACREDO Lounge DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023
Navnehistorik (2)
-
17.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 16.05.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
13.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via TransaktionsKompagniet ApS
Christian Bang Holm-Søndergaard er desuden ejer af holdingselskabet Winson Holding ApS (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet Winson Holding ApS ejes der også andele i Winson Teknik ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christian Bang Holm-Søndergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Bang Holm-Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos TransaktionsKompagniet ApS der præsenterede et overskud på 1.330' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos TransaktionsKompagniet ApS der præsenterede et underskud på 2.042' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 2 måneder fra 2015 til i dag hos TransaktionsKompagniet ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 287' DKK (BIOTECHNICS DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 915' DKK (Christian Bang Consult IVS (Nu: Christian Bang Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 797' DKK (BIOTECHNICS DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.262' DKK (COST MANAGEMENT DANMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Mads Schulze Morley.