Anemette Bühlmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOTEL & GASTRONOMI SCHEELSMINDE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 15.736' DKK SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S (2022) |
Største underskud: | -1.787' DKK Victors Køkken Aalborg ApS (Nu: VM Konference ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 150.397' DKK SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S (2023) |
Største gæld: | 146.330' DKK SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HOTEL & GASTRONOMI SCHEELSMINDE ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1756134345
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 hos HOTEL & GASTRONOMI SCHEELSMINDE ApS i rollen som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle har Anemette Bühlmann nu bestreddet i 19 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor hoteller. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 1.161' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bühlmann Invest Aalborg ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
AIV Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
BH Ejendomsinvest ApS
Via Bühlmann Invest Aalborg ApS -
Bühlmann ApS
Via AIV Holding ApS -
HOTEL & GASTRONOMI SCHEELSMINDE ApS
Via Bühlmann ApS -
VM Madhus ApS
Via Bühlmann ApS -
HOTEL & GASTRONOMI NØRRE VOSBORG ApS
Via Bühlmann ApS -
BÜHLMANN EJENDOMME ApS
Via Bühlmann ApS -
KS HOTEL SCHEELSMINDE
Via BÜHLMANN EJENDOMME ApS -
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET SCHEELSMINDEVEJ 35
Via BÜHLMANN EJENDOMME ApS -
BÜHLMANN AIRPORT HOTEL ApS
Via Bühlmann ApS -
VM Konference ApS
Via Bühlmann ApS -
Boutique Hotel Villa Provence ApS
Via Bühlmann ApS -
Pier5 ApS
Via Bühlmann ApS -
Boutique Hotel Royal Århus ApS
Via Bühlmann ApS -
IV Bühlmann ApS
Via Bühlmann ApS -
Boutique Hotel Herman K ApS
Via Bühlmann ApS -
PEAK 12 ApS
Via Bühlmann ApS
Direktørposter (14)
-
PEAK 12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2014 -
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET SCHEELSMINDEVEJ 35
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2013 -
HOTEL & GASTRONOMI SCHEELSMINDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2020 -
HOTEL & GASTRONOMI NØRRE VOSBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2011 -
BÜHLMANN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2013 -
BÜHLMANN AIRPORT HOTEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2013 -
Boutique Hotel Villa Provence ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2019 -
Pier5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021 -
Bühlmann Invest Aalborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2021 -
BH Ejendomsinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2021 -
Boutique Hotel Royal Århus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2023 -
IV Bühlmann ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
Boutique Hotel Herman K ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2024 -
AIV Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2023 -
Bühlmann ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.08.2023 -
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET SCHEELSMINDEVEJ 35
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2013 -
SKALLERUP - FONDET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (58)
-
Nyt Bühlmann ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
AIV Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Nyt Bühlmann ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024
Blå bog (fortsat)
Anemette har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
19.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5%
Anemette Bühlmann er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Bühlmann Invest Aalborg ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -38' DKK.
• AIV Holding ApS (ejer pt. 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som BÜHLMANN EJENDOMME ApS (50%) samt IV Bühlmann ApS (0,5%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Anemette Bühlmann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BÜHLMANN HOLDING ApS (Nu: Bühlmann ApS) kunne fremvise et overskud på 13.615' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Victors Køkken Aalborg ApS (Nu: VM Konference ApS) kunne fremvise et underskud på 1.787' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.120' DKK (BÜHLMANN HOLDING ApS (Nu: Bühlmann ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.375' DKK (HOTEL & GASTRONOMI NØRRE VOSBORG A/S (Nu: HOTEL & GASTRONOMI NØRRE VOSBORG ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 150.397' DKK (SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -95' DKK (BH Ejendomsinvest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anemette' netværk er Danni Bühlmann.