Bo Vestergaard
Karrieren startede hos: | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE (Ejer) |
Største overskud: | 8.553' DKK K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER X (2018) |
Største underskud: | -21.058' DKK K/S IMATRA, FINLAND (2016) |
Største egenkapital: | 46.049' DKK K/S IMATRA, FINLAND (2014) |
Største gæld: | 66.399' DKK K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER 20 (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos IMPLEVISTA ApS (2020) |
Seed: 837766760
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for mange år siden hos ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE som Ejer og Direktør. Denne rolle har Bo Vestergaard nu besiddet i 2010 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE
Ejerandel: 10-14.99% -
BV CONSULT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S HADERSLEV BYMIDTE
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE -
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS
Via BV CONSULT ApS -
K/S NATURENERGI 2
Via KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS -
IMPLEVISTA ApS
Via BV CONSULT ApS -
NADMED Friends 1 ApS
Via BV CONSULT ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2013 -
BV CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2018 -
IMPLEVISTA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2007 -
NADMED Friends 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S HADERSLEV BYMIDTE
Bestyrelsesmedlem (Kommitteret)Indtrådt: 20.12.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (38)
-
K/S NATURENERGI 2
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
NADMED Friends 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2010 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
26.11.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
31.07.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
28.11.0013 - Stadig aktiv
Direktør
20.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2012 - 15.08.2024
Ejer
28.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER X fremviste et overskud på 8.553' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S IMATRA, FINLAND fremviste et underskud på 21.058' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.329' DKK (K/S HADERSLEV BYMIDTE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.260' DKK (K/S HADERSLEV BYMIDTE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -965' DKK (K/S NATURENERGI 2).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Peter Bak Frigaard.