Lars Draslov
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS DRASLOV HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.845' DKK TRAVEL SENSE A/S (2021-22) |
Største underskud: | -3.386' DKK Jigsaw Holding 2015 IVS (Nu: Jigsaw Holding 2015 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 9.931' DKK TRAVEL SENSE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 14.210' DKK Byens Tømrerentreprise ApS (Nu: BTØ ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos Lavi Invest IVS (Nu: Lavi Invest ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jigsaw Holding 2015 ApS (9 år 6 måneder) |
Seed: 800997559
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 i LARS DRASLOV HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Lars Draslov i 6 år 2 måneder, inden stoppet d. 1. februar 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jigsaw Holding 2015 ApS
Ejerandel: 100% -
Lavi Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BTØ ApS UNDER KONKURS
Via Jigsaw Holding 2015 ApS
Direktørposter (4)
-
Lavi Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023 -
Lavi Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
Nye Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023 -
Jigsaw Holding 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Nye Vinduer ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Nye Vinduer ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
Lavi Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Nye Gruppen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40,5% -
Reel ejer og Direktør
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2023 - 31.03.2024
Direktør
01.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Reel ejer og Direktør
19.03.2015 - 22.02.2022
Reel ejer
14.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Draslov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jigsaw Holding 2015 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -3.017' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Lavi Holding ApS (100%) & Nye Gruppen ApS (37,5%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Draslov, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Lavi Invest IVS (Nu: Lavi Invest ApS) landede et overskud på 2.734' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Jigsaw Holding 2015 IVS (Nu: Jigsaw Holding 2015 ApS) landede et underskud på 3.386' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 5.708' DKK (TRAVEL SENSE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (Jigsaw Holding 2015 IVS (Nu: Jigsaw Holding 2015 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.931' DKK (TRAVEL SENSE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.017' DKK (Jigsaw Holding 2015 IVS (Nu: Jigsaw Holding 2015 ApS)).