Christoffer Ruben Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christoffer Jørgensen advokatfirma (Ejer) |
Største overskud: | 223' DKK JESPER GØTHGEN ApS (2014) |
Største underskud: | -52' DKK JESPER GØTHGEN ApS (2019) |
Største egenkapital: | 121' DKK WORMHOLE ApS (2017) |
Største gæld: | 76' DKK JESPER GØTHGEN ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JESPER GØTHGEN ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christoffer Jørgensen advokatfirma (18 år 6 måneder) |
Seed: 1222494562
Erhvervskarrieren startede i 2006 ved Christoffer Jørgensen advokatfirma (tidligere Christoffer Jørgensen Møbelproduktion) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Christoffer Ruben Jørgensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Christoffer nu bestreddet i 18 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christoffer Jørgensen advokatfirma
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
WORMHOLE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
JESPER GØTHGEN ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
JESPER GØTHGEN ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2021
Registreringsdato: 30.12.2021
Blå bog (fortsat)
Christoffer har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2021 - 30.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2021 - 29.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Christoffer har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 måneder fra 2021 til 2022 hos WORMHOLE ApS.