Kasper Stendal Henricksen
Erhvervsaktiv: | 17. mar. 2006 - 8. jul. 2022 |
Karrieren startede hos: | Kasper Henricksen (Ejer) |
Største overskud: | 9.806' DKK OVERGAARD AVLSGAARD A/S (2022) |
Største underskud: | -7.091' DKK OVERGAARD AVLSGAARD A/S (2018) |
Største egenkapital: | 516.393' DKK OVERGAARD GODS A/S (2023) |
Største gæld: | 658.438' DKK OVERGAARD GODS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos OVERGAARD GODS A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kasper Henricksen (10 år 9 måneder) |
Seed: 2096496198
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2006 i Kasper Henricksen (tidligere Lys Juelsminde Paraffine Løgumkloster Lys v/Kasper Henricksen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kasper Stendal Henricksen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kasper i 10 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen landskabspleje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2016.
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
DAN MARK SKOV A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022 -
OVERGAARD AVLSGAARD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022 -
OVERGAARD GODS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022
Blå bog (fortsat)
Kasper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.04.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - 08.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - 08.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - 08.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2017 - 17.09.2020
Bestyrelsesmedlem
18.09.2020 - 29.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2017 - 01.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kasper Stendal Henricksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i OVERGAARD AVLSGAARD A/S der præsenterede et overskud på 9.806' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i OVERGAARD GODS A/S der præsenterede et underskud på 4.105' DKK.
Kasper har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2017 til 2020 hos HAVNEN VED KOLBY KAAS HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.017' DKK (OVERGAARD GODS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 802' DKK (OVERGAARD AVLSGAARD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 516.393' DKK (OVERGAARD GODS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.490' DKK (AKTIESELSKABET HAVNEN VED KOLBY KAAS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Jens Evald Jensen.