Kim Fielsøe van Dijk
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | STREPA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.154' DKK STREPA ApS (2016) |
Største underskud: | -83' DKK FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.665' DKK STREPA ApS (2016) |
Største gæld: | 774' DKK STREPA ApS (2017) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos STREPA ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CONDUCO ApS (14 år 11 måneder) |
Seed: 1005129783
Karrieren som erhvervsperson startede i 2005 i STREPA ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kim Fielsøe van Dijk i 5 måneder, før fratrædelsen d. 20. marts 2006.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 1.154' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. august 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SEEKNSPEAK ApS
Via FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS -
Rapunzel ApS
Via FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
CONDUCO ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022 -
FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.07.2023 - 26.02.2024
Reel ejer
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,5% -
Stifter og Ejer
04.06.2008 - 23.06.2008
Direktør
04.06.2008 - 11.05.2022
Reel ejer
23.06.2008 - 12.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.06.2008 - 24.03.2021
Reel ejer
23.06.2008 - 23.03.2021
Ejer
24.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.03.2006 - 30.09.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.10.2005 - 20.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Fielsøe van Dijk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -77' DKK. Gennem holdingselskabet FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS har Kim derfor også andele i SEEKNSPEAK ApS (25-33.33%) & Rapunzel ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kim Fielsøe van Dijk, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor CONDUCO ApS kunne fremvise et overskud på 453' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 83' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23' DKK (Rapunzel ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 58' DKK (Rapunzel ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -77' DKK (FIELSØE VAN DIJK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Camilla Linda Fielsøe van Dijk.