Martin Søndergaard Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FN 338 Sonjan I v/Jan Søndergaard Larsen og Martin Søndergaard Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.142' DKK FN 338 SONJAN ApS (2016) |
Største underskud: | -1.176' DKK FN 338 Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 8.679' DKK FN 338 Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 56.030' DKK FN 338 SONJAN ApS (2019) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos FN 338 SONJAN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FN 338 Sonjan I v/Jan Søndergaard Larsen og Martin Søndergaard Larsen (9 år 7 måneder) |
Seed: 1025209093
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2006 i FN 338 Sonjan I v/Jan Søndergaard Larsen og Martin Søndergaard Larsen (tidligere FN 338 Sonjan v/Jan Søndergaard Larsen og Martin Søndergaard Larsen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jan Søndergaard Larsen at Martin Søndergaard Larsen stiftede FN 338 Sonjan I v/Jan Søndergaard Larsen og Martin Søndergaard Larsen den dag i marts 2006. Hvervet som Ejer og Stifter havde Martin i 9 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. oktober 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor havfiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FN 338 Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FN 338 SONJAN ApS
Via FN 338 Holding ApS -
I/S Redskabsly
Via FN 338 SONJAN ApSIkke offentliggjort -
FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2005 ApS
Via FN 338 SONJAN ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
FN 339 SOFIA ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
FN 339 SOFIA ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2019
Registreringsdato: 26.09.2019 -
FN 338 SONJAN ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2017
Registreringsdato: 02.06.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
02.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.09.2019 - 09.11.2023
Ejerandel: 25% -
Ejer
15.01.2008 - 29.06.2015
Reel ejer
29.05.2015 - 31.03.2023
Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter og Ejer
29.06.2015 - 02.06.2017
Reel ejer
02.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Martin Søndergaard Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FN 338 Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.262' DKK. Igennem sit holdingselskab FN 338 Holding ApS har Martin dermed også ejerandele i FN 338 SONJAN ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Søndergaard Larsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FN 338 SONJAN ApS fremviste et overskud på 1.142' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FN 338 Holding ApS fremviste et underskud på 1.176' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 492' DKK (FN 338 SONJAN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42' DKK (I/S Redskabsly).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.262' DKK (FN 338 Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 831' DKK (I/S Redskabsly).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jan Søndergaard Larsen.