Torben Lund
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYNG TRAFIKSKOLE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.260' DKK VBT A/S (2015-16) |
Største underskud: | -19.804' DKK VBT A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 46.356' DKK VBT A/S (2018-19) |
Største gæld: | 39.298' DKK VBT A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos VBT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af LYNG TRAFIKSKOLE ApS (25 år 2 måneder) |
Seed: 1909979847
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1999 i LYNG TRAFIKSKOLE ApS (tidligere TURISTVOGNMAND TORBEN LUND ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Torben Lund i 15 år 11 måneder, inden stoppet d. 8. juni 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor køreskoler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 20' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LØNG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LYNG TRAFIKSKOLE ApS
Via LØNG HOLDING ApS -
N. Lund Holding ApS
Via LØNG HOLDING ApS -
VBT A/S
Via LØNG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
LYNG TRAFIKSKOLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.1999 -
LØNG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2000 -
N. Lund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022
Tidslinje (18)
-
LYng Ridecenter I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
N. Lund Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
TURISTVOGNMAND TORBEN LUND ApS (Nu: LYNG TRAFIKSKOLE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2015
Registreringsdato: 08.06.2015
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
22.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2006 - 31.05.2023
Reel ejer
01.12.2016 - 31.05.2023
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
25.05.2021 - 25.04.2023
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
21.12.2018 - 01.06.2022
Direktør
19.05.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.06.1999 - 08.06.2015
Direktør
25.06.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Torben Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LØNG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.090' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet N. Lund Holding ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Torben Lund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor TURISTVOGNMAND TORBEN LUND HOLDING ApS (Nu: LØNG HOLDING ApS) landede et overskud på 642' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TURISTVOGNMAND TORBEN LUND HOLDING ApS (Nu: LØNG HOLDING ApS) landede et underskud på 1.598' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20' DKK (TURISTVOGNMAND TORBEN LUND ApS (Nu: LYNG TRAFIKSKOLE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.090' DKK (TURISTVOGNMAND TORBEN LUND HOLDING ApS (Nu: LØNG HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 67' DKK (N. Lund Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Lotte Lund.