Paul Bonde Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mjelsgård I/S v/Peter Bonde Christiansen og Paul Bonde Christiansen (Ejer) |
Største overskud: | 86.262' DKK Holdingselskabet DBI A/S (2017-18) |
Største underskud: | -69.333' DKK Holdingselskabet DBI A/S (2022) |
Største egenkapital: | 163.964' DKK Holdingselskabet DBI A/S (2021) |
Største gæld: | 140.107' DKK 3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S (Nu: 3S A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos Holdingselskabet DBI A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mjelsgård I/S v/Peter Bonde Christiansen og Paul Bonde Christiansen (18 år 8 måneder) |
Seed: 476889373
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2006 i Mjelsgård I/S v/Peter Bonde Christiansen og Paul Bonde Christiansen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Peter Bonde Christiansen at Paul Bonde Christiansen stiftede Mjelsgård I/S v/Peter Bonde Christiansen og Paul Bonde Christiansen den dag i januar 2006. Hvervet som Ejer og Stifter har Paul nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mjelsgård I/S v/Peter Bonde Christiansen og Paul Bonde Christiansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Paul Bonde Christiansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Holdingselskabet DBI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Holdingselskabet DBI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2021
Registreringsdato: 11.06.2021 -
3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S (Nu: 3S A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2011
Registreringsdato: 27.05.2011 -
LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2011
Registreringsdato: 20.01.2011
Blå bog (fortsat)
Paul har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2008 - 27.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2010 - 20.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Paul Bonde Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Holdingselskabet DBI A/S der præsenterede et overskud på 4.234' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Holdingselskabet DBI A/S der præsenterede et underskud på 69.333' DKK.
Paul har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2021 til i dag hos Holdingselskabet DBI A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 4.695' DKK (3-S Danske Svineproducenters Serviceselskab A/S (Nu: 3S A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 107.021' DKK (Holdingselskabet DBI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 15.731' DKK (LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS)).
En af de forbindelser som går igen i Paul' netværk er Peter Bonde Christiansen.