Maria Cæcilia Bardram
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Valthea Børnepasning I/S (Ejer) |
Største overskud: | 19.177.000' DKK NETS Denmark A/S (2021) |
Største underskud: | -6.533.000' DKK Nets Holdco 1 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 35.246.000' DKK Nets Holdco 1 ApS (2022) |
Største gæld: | 19.088.000' DKK Nets Holdco 1 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1.773 årsværk hos NETS Denmark A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Mygningen ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 1669271047
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 ved Valthea Børnepasning I/S som Ejer. Maria Cæcilia Bardram købte en andel af virksomheden den 1. april 2006 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Maria af: Christian Soldbro Dubin. Rollen som Ejer havde Maria i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mygningen ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Mygningen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2015
Bestyrelsesposter (4)
-
SIGNATURGRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2023 -
e-Boks Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2023 -
NETS DANID A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2023 -
NETS Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 03.09.2024 Ny
Tidslinje (20)
-
NETS Denmark A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Nets A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
Nets Holdco 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024
Blå bog (fortsat)
Maria har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
23.04.2015 - Stadig aktiv
Ejer
19.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Maria Cæcilia Bardram har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved SIGNATURGRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 56.618' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Nets Holdco 1 ApS der præsenterede et underskud på 6.533.000' DKK.
Maria har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til 2024 hos Nets A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 56.618' DKK (SIGNATURGRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.533.000' DKK (Nets Holdco 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 159.633' DKK (e-Boks Group A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 17.716' DKK (Clarlil Invest ApS (Nu: Mygningen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Torsten Hagen Jørgensen.