Dorthe Dyhr Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Søgaard Lædervarer og Børnetøj v/Dorthe Dyhr Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 3.585' DKK Hvam Consult ApS (2022) |
Største underskud: | -41' DKK JM Total Entreprise IVS (Nu: JM Total Entreprise ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 6.282' DKK Hvam Consult ApS (2022-23) |
Største gæld: | 247' DKK JM Total Entreprise IVS (Nu: JM Total Entreprise ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Hvam Consult ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søgaard Lædervarer og Børnetøj v/Dorthe Dyhr Jensen (5 år 11 måneder) |
Seed: 2004703590
Karrieren som erhvervsleder startede i 2006 i Søgaard Lædervarer og Børnetøj v/Dorthe Dyhr Jensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Dorthe Dyhr Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Dorthe i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hvam Consult ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Hvam Tekniq A/S
Via Hvam Consult ApS -
Hvam Tekniq El A/S
Via Hvam Tekniq A/S -
Hvam Tekniq Ventilation A/S
Via Hvam Tekniq A/S
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Hvam Consult ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2020
Registreringsdato: 04.05.2020 -
Søgaard Lædervarer og Børnetøj v/Dorthe Dyhr Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2012
Registreringsdato: 31.03.2012 -
Søgaard Lædervarer og Børnetøj v/Dorthe Dyhr Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.04.2006
Registreringsdato: 16.04.2006
Blå bog (fortsat)
Dorthe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
20.05.2020 - 07.03.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
16.04.2006 - 31.03.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dorthe Dyhr Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hvam Consult ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.282' DKK. Gennem holdingselskabet Hvam Consult ApS har Dorthe derfor også andele i Hvam Tekniq A/S (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Dorthe Dyhr Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Hvam Consult ApS kunne fremvise et overskud på 3.585' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Morten Hvam Jensen.