Michael Boye Aller
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAMM I/S v/Michael Boye Aller og Martin Stenner (Ejer) |
Største overskud: | 22.833' DKK ALLER TRYK A/S (2020-21) |
Største underskud: | -54.810' DKK Aller Leisure A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 183.502' DKK Aller Leisure A/S (2017-18) |
Største gæld: | 204.486' DKK Aller Leisure A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 132 årsværk hos ALLER TRYK A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Michael Aller Holding ApS (3 år) |
Seed: 1246883524
Det startede for alvor en dag i 2006 hos SAMM I/S v/Michael Boye Aller og Martin Stenner med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Martin Stenner at Michael Boye Aller stiftede SAMM I/S v/Michael Boye Aller og Martin Stenner den dag i maj 2006. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 1 år 1 måned, før stoppet d. 31. maj 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2007.
Bestyrelsesposter (7)
-
Kulturrejser A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
STJERNEGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
NILLES REJSER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
GISLEV REJSER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
ALIVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Aller Leisure A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
ALIVE.DK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
ALLER TRYK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
ALIVE A/S (Nu: ALIVE.DK A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
GISLEV REJSER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Boye Aller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos ERIK BAGGER HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 9.336' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Aller Leisure A/S der præsenterede et underskud på 42.543' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 2 måneder fra 2022 til 2024 hos ALLER TRYK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.447' DKK (STJERNEGAARD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 42.543' DKK (Aller Leisure A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 121.825' DKK (ALLER TRYK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 644' DKK (Kulturrejser A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Katinka Pernille Aller.