Jonas Tirpan
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tirpan IT v/Jonas Tirpan (Ejer) |
Største overskud: | 1.938' DKK IT Confidence A/S (2023) |
Største underskud: | -611' DKK IT Confidence A/S (2021) |
Største egenkapital: | 3.346' DKK IT Confidence A/S (2023) |
Største gæld: | 2.932' DKK IT Confidence A/S (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos IT Confidence A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tirpan Holding ApS (4 år 6 måneder) |
Seed: 2104345632
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2006 i Tirpan IT v/Jonas Tirpan i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jonas Tirpan der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jonas i 2 år 4 måneder, inden stoppet d. 17. september 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. september 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tirpan Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IT Confidence A/S
Via Tirpan Holding ApS -
Retake Media ApS
Via Tirpan Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Tirpan Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2020 -
IT Confidence A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2023 -
Retake Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
IT Confidence A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2020
Tidslinje (7)
-
Retake Media ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
IT Confidence A/S
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023 -
IT Confidence A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
04.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2020 - 27.11.2023
Bestyrelsesmedlem
01.04.2020 - Stadig aktiv
Direktør
19.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,25% -
Stifter og Ejer
01.05.2006 - 17.09.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jonas Tirpan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tirpan Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -4' DKK. Gennem sit holdingselskab Tirpan Holding ApS har Jonas dermed også andele i IT Confidence A/S (20-24.99%) & Retake Media ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jonas Tirpan, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor IT Confidence A/S landede et overskud på 1.938' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Tirpan Holding ApS landede et underskud på 44' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.938' DKK (IT Confidence A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.346' DKK (IT Confidence A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4' DKK (Tirpan Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Erik Hugo Schultz.