Paw Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Odsherred Arkitekterne (Ejer) |
Største overskud: | 29.315' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2018) |
Største underskud: | -622.715' DKK ODSHERRED VARME A/S (2023) |
Største egenkapital: | 678.625' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.151.744' DKK ODSHERRED VARME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Odsherred Arkitekterne (7 år 6 måneder) |
Seed: 1680099591
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 hos Odsherred Arkitekterne (tidligere KonPaPe Byggeteknik v/Paw Pedersen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Paw Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Paw i 7 år 6 måneder, før stoppet d. 16. januar 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. januar 2014.
Bestyrelsesposter (6)
-
ODSHERRED FORSYNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2023 -
ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
ODSHERRED VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
ODSHERRED SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
ODSHERRED TØMNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 30.04.2024 -
ODSHERRED VARME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
ODSHERRED VAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
ODSHERRED TØMNING A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
ODSHERRED SPILDEVAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024
Blå bog (fortsat)
Paw har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 22.04.2024
Bestyrelsesmedlem
23.04.2024 - 29.04.2024
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 22.04.2024
Bestyrelsesmedlem
23.04.2024 - 29.04.2024
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 22.04.2024
Bestyrelsesmedlem
23.04.2024 - 29.04.2024
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Paw Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ODSHERRED FORSYNING A/S der præsenterede et overskud på 7.309' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ODSHERRED VARME A/S der præsenterede et underskud på 622.715' DKK.
Paw har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2022 til i dag hos ODSHERRED VARME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.602' DKK (ODSHERRED VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 622.715' DKK (ODSHERRED VARME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 644.022' DKK (ODSHERRED FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -629.549' DKK (ODSHERRED VARME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Paw' netværk er Claus Staunsbjerg Thorsen.