Kim Brøndum Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PowerCon v/Kim Brøndum Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 47.790' DKK POWERCON ApS (Nu: POWERCON A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -567' DKK POWERCON EMBEDDED A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 96.977' DKK POWERCON HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 70.352' DKK POWERCON ApS (Nu: POWERCON A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos POWERCON ApS (Nu: POWERCON A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af KBL INVEST ApS (15 år 3 måneder) |
Seed: 653614791
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2006 hos PowerCon v/Kim Brøndum Larsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kim Brøndum Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kim i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KBL INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PowerCon Invest ApS
Via KBL INVEST ApS -
POWERCON HOLDING ApS
Via PowerCon Invest ApS -
POWERCON A/S
Via POWERCON HOLDING ApS -
RESS A/S
Via POWERCON HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
KBL INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2009 -
POWERCON HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2009 -
PowerCon Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2023 -
POWERCON A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
RESS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2023 -
POWERCON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
RESS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
POWERCON A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
POWERCON ApS (Nu: POWERCON A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via POWERCON HOLDING ApS -
Direktør og Reel ejer
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
18.06.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
14.06.2009 - Stadig aktiv
Ejer
29.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.06.2009 - 30.11.2023
Reel ejer
09.11.2012 - 29.06.2022
Bestyrelsesmedlem
11.07.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32%
Kim Brøndum Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KBL INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35.597' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne POWERCON HOLDING ApS (33,33%) samt PowerCon Invest ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kim Brøndum Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor POWERCON ApS (Nu: POWERCON A/S) landede et overskud på 47.790' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Allan Holm Jørgensen.