Dennis Rosenberg Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sønderløkkegård I/S v/Jørgen Haldrup Rasmussen og Dennis Rosenberg-Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 445' DKK MD Trading ApS (2021) |
Største underskud: | -49' DKK R & G Invest ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.291' DKK R & G Invest ApS (2022-23) |
Største gæld: | 840' DKK MD Trading ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MD Trading ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sønderløkkegård I/S v/Jørgen Haldrup Rasmussen og Dennis Rosenberg-Christensen (9 år 11 måneder) |
Seed: 2078861500
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2006 ved Sønderløkkegård I/S v/Jørgen Haldrup Rasmussen og Dennis Rosenberg-Christensen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jørgen Haldrup Rasmussen at Dennis Rosenberg Christensen stiftede Sønderløkkegård I/S v/Jørgen Haldrup Rasmussen og Dennis Rosenberg-Christensen den dag i juni 2006. Rollen som Ejer og Stifter bestred Dennis i 9 år 11 måneder, før stoppet den 18. maj 2016.
Virksomheden opererede indenfor blandet drift. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MD Trading ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
R & G Invest ApS
Via MD Trading ApS -
Damhusene ApS
Via R & G Invest ApS
Direktørposter (2)
-
R & G Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2022 -
MD Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
R & G Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.01.2022
Registreringsdato: 28.01.2022 -
MD Trading ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021 -
MD Trading ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021
Blå bog (fortsat)
Dennis har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 19.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2006 - 18.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MD Trading ApS kunne offentliggøre et overskud på 445' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor R & G Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 49' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Maiken Billeschou Rasmussen.