Marianne Jermiin
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Psykologpraksis v/Marianne Jermiin (Ejer) |
Største overskud: | 1.226' DKK LBC CONSULT ApS (2016) |
Største underskud: | -67' DKK LBC CONSULT ApS (2018) |
Største egenkapital: | 7.969' DKK LBC CONSULT ApS (2023) |
Største gæld: | 2.547' DKK LBC CONSULT ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LBC CONSULT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Psykologpraksis v/Marianne Jermiin (18 år 8 måneder) |
Seed: 67925735
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2006 ved Psykologpraksis v/Marianne Jermiin med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Marianne Jermiin og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Marianne nu bestreddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen psykologisk rådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Psykologpraksis v/Marianne Jermiin
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
LBC CONSULT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Stald Mosehøj I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
LBC CONSULT ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2018
Registreringsdato: 15.08.2018 -
Stald Mosehøj I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2011
Registreringsdato: 01.02.2011
Blå bog (fortsat)
Marianne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2011 - 31.12.2023
Reel ejer
15.08.2013 - 31.12.2023
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Lars Bendix Christensen.