René Rud Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MR-streng.dk v/René Rud Mikkelsen (Ejer) |
Største overskud: | 62.690' DKK RENONORDEN A/S (Nu: Verdis A/S) (2022) |
Største underskud: | -62.882' DKK RENONORDEN A/S (Nu: Verdis A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 315.646' DKK RENONORDEN A/S (Nu: Verdis A/S) (2023) |
Største gæld: | 589.609' DKK RENONORDEN A/S (Nu: Verdis A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 676 årsværk hos RENONORDEN A/S (Nu: Verdis A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Verdis A/S (9 år 11 måneder) |
Seed: 1468847972
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2006 hos MR-streng.dk v/René Rud Mikkelsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af René Rud Mikkelsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde René i 7 år, inden stoppet den 30. juni 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
RENONORDEN A/S (Nu: Verdis A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
MR-streng.dk v/René Rud Mikkelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2013
Registreringsdato: 30.06.2013 -
RENONORDEN A/S (Nu: Verdis A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2013
Registreringsdato: 15.05.2013
Blå bog (fortsat)
René har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2013 - 18.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.06.2006 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Stefan Olin.