Peter Mechta Mayland Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.M. Fashion v/Peter Mayland Mezhta Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 414' DKK PM Byg Næstved ApS (Nu: Birch World ApS) (2022) |
Største underskud: | -318' DKK PM Byg Næstved ApS (Nu: Birch World ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 94' DKK PM Byg Næstved ApS (Nu: Birch World ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.047' DKK PM Byg Næstved ApS (Nu: Birch World ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af P.M. Fashion v/Peter Mayland Mezhta Olsen (4 år 6 måneder) |
Seed: 1083168745
Det hele begyndte den dag i 2006 hos P.M. Fashion v/Peter Mayland Mezhta Olsen (tidligere Frugtmesteren v/Peter Mechta Mayland Olsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Mechta Mayland Olsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tøjforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PM Næstved Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Birch World ApS
Via PM Næstved Holding ApS -
MAYFAM Holding ApS
Via PM Næstved Holding ApS -
Grøndals Have - Haslev ApS
Via MAYFAM Holding ApS
Direktørposter (2)
-
PM Næstved Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2020 -
Birch World ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Birkvand ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Birkvand ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022 -
PM Næstved Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.12.2020
Registreringsdato: 23.12.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
23.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
23.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.08.2022 - 04.09.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.06.2006 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.04.2007 - 25.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Mechta Mayland Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PM Næstved Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Gennem sit holdingselskab PM Næstved Holding ApS har Peter dermed også andele i Birch World ApS (100%) samt MAYFAM Holding ApS (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Mechta Mayland Olsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PM Byg Næstved ApS (Nu: Birch World ApS) landede et overskud på 414' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor PM Byg Næstved ApS (Nu: Birch World ApS) landede et underskud på 318' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27' DKK (PM Byg Næstved ApS (Nu: Birch World ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 73' DKK (PM Byg Næstved ApS (Nu: Birch World ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 16' DKK (PM Næstved Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Anders Christian Mechta Mayland Olsen.