Bent Rasmussen
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 2006 - 31. dec. 2016 |
Karrieren startede hos: | Bent Rasmussen transport (Ejer) |
Største overskud: | 1.046' DKK BENT RASMUSSEN TRANSPORT A/S (Nu: A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT) (2016-17) |
Største underskud: | -315' DKK LBK TEKNIK ApS (Nu: Klinisk Tandtekniker Lizette Schandorff ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 6.487' DKK B. R. HOLDING VIPPERØD ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.199' DKK BENT RASMUSSEN TRANSPORT A/S (Nu: A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT) (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BENT RASMUSSEN TRANSPORT A/S (Nu: A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af B. R. HOLDING VIPPERØD ApS (13 år 5 måneder) |
Seed: 405574847
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 ved Bent Rasmussen transport som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bent Rasmussen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Bent i 5 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. juli 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B. R. HOLDING VIPPERØD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT
Via B. R. HOLDING VIPPERØD ApS -
Jernbanevej 5 ApS
Via B. R. HOLDING VIPPERØD ApS
Direktørposter (2)
-
B. R. HOLDING VIPPERØD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2011 -
A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Cas Cas Pack I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
Cas Cas Pack I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013 -
BENT RASMUSSEN TRANSPORT A/S (Nu: A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2013
Registreringsdato: 24.01.2013
Blå bog (fortsat)
Bent har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.03.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.01.2015 - 08.04.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2013 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2006 - 31.07.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bent Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B. R. HOLDING VIPPERØD ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.487' DKK. Igennem sit holdingselskab B. R. HOLDING VIPPERØD ApS har Bent dermed også ejerandele i A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT (100%) og Jernbanevej 5 ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Bent Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor BENT RASMUSSEN TRANSPORT A/S (Nu: A/S BENT RASMUSSEN TRANSPORT) fremviste et overskud på 1.046' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Erling Østergaard.