Steffen Lykke Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Waves of Light Recordings I/S (Ejer) |
Største overskud: | 17' DKK Center For Social Nytænkning IVS (2020) |
Største underskud: | -17' DKK Center For Social Nytænkning IVS (2019) |
Største egenkapital: | 2' DKK Center For Social Nytænkning IVS (2018) |
Største gæld: | 126' DKK Center For Social Nytænkning IVS (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Center For Social Nytænkning IVS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Center For Social Nytænkning (3 år 6 måneder) |
Seed: 77612541
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2012 ved Waves of Light Recordings I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Thomas Steen Lassen at Steffen Lykke Rasmussen stiftede Waves of Light Recordings I/S den dag i januar 2012. Rollen som Ejer og Stifter bestred Steffen i 2 måneder, før stoppet den 31. marts 2012.
Virksomheden opererede indenfor indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2012.
Repræsentant (1)
-
Den folkeoplysende forening Paradigmeskiftet
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.03.2024
Tidslinje (13)
-
Rasmussen Ventures (Nu: Center For Social Nytænkning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
Den folkeoplysende forening Paradigmeskiftet
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.03.2024
Registreringsdato: 17.03.2024 -
Foreningen for Socialfaglige Initiativer
Fratrådt som repræsentantDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024
Blå bog (fortsat)
Steffen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
02.03.2021 - 30.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
14.11.2023 - 11.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
07.02.2018 - 14.07.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Center For Social Nytænkning IVS kunne offentliggøre et overskud på 17' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Center For Social Nytænkning IVS kunne offentliggøre et underskud på 17' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Michael Svarer.