Renè Hermann Kibsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Konsulentfirmaet Schubert v/Rene Hermann Schubert (Ejer) |
Største overskud: | 3.664' DKK RS EJENDOMME INVEST ApS (Nu: LZ & Co. Properties ApS) (2014) |
Største underskud: | -5.204' DKK RS EJENDOMME INVEST ApS (Nu: LZ & Co. Properties ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 17.727' DKK RS EJENDOMME INVEST ApS (Nu: LZ & Co. Properties ApS) (2023) |
Største gæld: | 26.105' DKK RS EJENDOMME INVEST ApS (Nu: LZ & Co. Properties ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos GKA2310 ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af LZ & Co. Properties ApS (12 år 6 måneder) |
Seed: 797662973
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2006 hos Konsulentfirmaet Schubert v/Rene Hermann Schubert (tidligere Rene Hermann Schubert) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Renè Hermann Kibsgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Renè i 2 år 5 måneder, før stoppet d. 30. november 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LZ & Co. Holding A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LZ & Co. Properties ApS
Via LZ & Co. Holding A/S -
H Bygningsrenovering ApS UNDER KONKURS
Via LZ & Co. Holding A/S
Direktørposter (2)
-
LZ & Co. Properties ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2012 -
LZ & Co. Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
LZ & Co. Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2019
Tidslinje (70)
-
Storegade 34 2021
Fratrådt som repræsentantDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
LZ & Co. Formuepleje ApS (Nu: Konsulent I ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2022
Registreringsdato: 03.07.2022 -
Storetorv I ApS (Nu: Konsulent II ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2022
Registreringsdato: 03.07.2022
Blå bog (fortsat)
Renè har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
12.12.2021 - 10.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
07.02.2019 - 27.10.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
23.07.2020 - 26.09.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.02.2019 - 25.05.2022
Reel ejer
07.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Renè Hermann Kibsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LZ & Co. Holding A/S (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.116' DKK. Igennem holdingselskabet LZ & Co. Holding A/S har Renè derfor også ejerandele i LZ & Co. Properties ApS (100%) samt H Bygningsrenovering ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Renè Hermann Kibsgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor RS EJENDOMME INVEST ApS (Nu: LZ & Co. Properties ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.664' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor RS EJENDOMME INVEST ApS (Nu: LZ & Co. Properties ApS) kunne offentliggøre et underskud på 5.204' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.262' DKK (RS EJENDOMME INVEST ApS (Nu: LZ & Co. Properties ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.727' DKK (RS EJENDOMME INVEST ApS (Nu: LZ & Co. Properties ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 170' DKK (LZ & Co. Feriehuse ApS (Nu: Orbitek Stillads ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Renè' netværk er Anders Tourlin Kolte.