Thorstein Sonny Boserup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thorstein S Boserup (Ejer) |
Største overskud: | 117' DKK Driftsselskabet af 26.1.2021 ApS (Nu: Norsepay ApS) (2022) |
Største underskud: | -816' DKK 4G DISTRIBUTION ApS (Nu: Byg & Bo Vision ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 290' DKK 4G DISTRIBUTION ApS (Nu: Byg & Bo Vision ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 6.314' DKK 4G DISTRIBUTION ApS (Nu: Byg & Bo Vision ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thorstein S Boserup (6 år 11 måneder) |
Seed: 2050038480
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2006 ved Thorstein S Boserup (tidligere TSB Consult v/Thorstein S Boserup) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thorstein Sonny Boserup der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thorstein i 6 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2012.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Holdingselskabet af 26.1.2021 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Quate ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Norsepay ApS
Via Holdingselskabet af 26.1.2021 ApS
Direktørposter (2)
-
Holdingselskabet af 26.1.2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021 -
Norsepay ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021
Tidslinje (30)
-
Dogma Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
Quate ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.01.2024
Registreringsdato: 06.01.2024 -
Quate ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022
Blå bog (fortsat)
Thorstein har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.11.2020 - 10.04.2024
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Direktør
18.05.2022 - 06.01.2024
Ejer
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Reel ejer
01.12.2017 - 02.10.2020
Ejerandel: 33,33%
Thorstein Sonny Boserup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet af 26.1.2021 ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -8' DKK. Igennem holdingselskabet Holdingselskabet af 26.1.2021 ApS har Thorstein derfor også ejerandele i Norsepay ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Thorstein Sonny Boserup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Driftsselskabet af 26.1.2021 ApS (Nu: Norsepay ApS) kunne offentliggøre et overskud på 117' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Driftsselskabet af 26.1.2021 ApS (Nu: Norsepay ApS) kunne offentliggøre et underskud på 164' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 164' DKK (Driftsselskabet af 26.1.2021 ApS (Nu: Norsepay ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -8' DKK (Holdingselskabet af 26.1.2021 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -31' DKK (Driftsselskabet af 26.1.2021 ApS (Nu: Norsepay ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thorstein' netværk er Nicolai Bo Sørensen.