Mehmet Tanis
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Uni-Tex v/Mehmet Tanis (Ejer) |
Største overskud: | 1.429' DKK UNI-TEX ApS (2023) |
Største underskud: | -168' DKK Gardindelux Aps (2015-16) |
Største egenkapital: | 5.545' DKK TANIS HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.792' DKK UNI-TEX ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos UNI-TEX ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNI-TEX ApS (13 år 3 måneder) |
Seed: 121815330
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2006 ved Uni-Tex v/Mehmet Tanis som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mehmet Tanis der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mehmet i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TANIS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Gardindelux Aps
Via TANIS HOLDING ApS -
UNI-TEX ApS
Via TANIS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TANIS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2011 -
UNI-TEX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
UNI-BIZ INVEST HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
UNI-BIZ INVEST HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
UNI-BIZ INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.10.2023
Registreringsdato: 17.10.2023
Blå bog (fortsat)
Mehmet har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.12.2011 - 15.11.2023
Direktør
31.10.2022 - 15.11.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
14.12.2011 - 17.10.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
28.08.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.08.2015 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2015 - 16.10.2017
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.06.2011 - 15.10.2017
Direktør
15.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mehmet Tanis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TANIS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.545' DKK. Igennem sit holdingselskab TANIS HOLDING ApS har Mehmet dermed også ejerandele i Gardindelux Aps (100%) og UNI-TEX ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Mehmet Tanis, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor UNI-TEX ApS fremviste et overskud på 1.429' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Gardindelux Aps fremviste et underskud på 168' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.429' DKK (UNI-TEX ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (Gardindelux Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.545' DKK (TANIS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Gardindelux Aps).
En af de forbindelser som går igen i Mehmet' netværk er Ali Bayrak.