Sanne Nielsen
Erhvervsaktiv: | 15. sep. 2006 - 26. maj 2010 |
Karrieren startede hos: | Sanne Pande v/Sanne Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SØBORG PRIVATSKOLE (3 år 11 måneder) |
Seed: 371621951
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Sanne Nielsen. Den første gang Sanne var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2006 hos Sanne Pande v/Sanne Nielsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Sanne Nielsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Sanne i 3 år 8 måneder, før stoppet d. 26. maj 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. maj 2010.
Tidslinje (2)
-
Sanne Pande v/Sanne Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2010
Registreringsdato: 26.05.2010 -
Sanne Pande v/Sanne Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.09.2006
Registreringsdato: 15.09.2006
Blå bog (fortsat)
Sanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 7 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.05.2020 - 24.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.09.2006 - 26.05.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Sanne' netværk er John Kaj Stammerjohan.