Peter Horne Møllegaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Møllegård VVS v/Peter Horne Møllegaard Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 33.048' DKK GL VVS A/S (2022) |
Største underskud: | -869' DKK GL VVS A/S (2014) |
Største egenkapital: | 34.006' DKK GL VVS A/S (2022) |
Største gæld: | 47.940' DKK GL VVS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos GL VVS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Møllegård VVS v/Peter Horne Møllegaard Andersen (10 år 4 måneder) |
Seed: 121183178
Karrieren I Danmark startede i 2006 hos Møllegård VVS v/Peter Horne Møllegaard Andersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Horne Møllegaard Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peter i 10 år 4 måneder, før stoppet d. 31. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PHMA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PHMA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
GL Iso ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
GL VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
GL VENTILATION OG FACADE ApS (Nu: GL Iso ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
GL VVS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2020
Registreringsdato: 22.04.2020 -
PHMA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.02.2019
Registreringsdato: 27.02.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
27.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2019 - 23.03.2023
Bestyrelsesmedlem
22.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.09.2013 - 23.05.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2006 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Horne Møllegaard Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PHMA Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.710' DKK. Gennem holdingselskabet PHMA Holding ApS har Peter derfor også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Peter Horne Møllegaard Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PHMA Holding ApS kunne fremvise et overskud på 12.966' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MØLLEGAARD VVS ApS kunne fremvise et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.163' DKK (GL VVS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.230' DKK (GL VVS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 837' DKK (GL VENTILATION OG FACADE ApS (Nu: GL Iso ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Steen Porskrog Almsgaard.