Kent Bernsdorf
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RT 110 I/S v/Thomas Dyberg, Kent Bernsdorf og Martin Frederiksen (Ejer) |
Største overskud: | 16.522' DKK JACON BILER A/S (2022) |
Største underskud: | -7.775' DKK SteamRex ApS (2021) |
Største egenkapital: | 30.112' DKK Autosource Group Holding A/S (Nu: Autosource Group A/S) (2023) |
Største gæld: | 205.998' DKK Splitleasing-Danmark A/S (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Autosource Group Digital A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KB 3005 ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1656024208
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2006 i RT 110 I/S v/Thomas Dyberg, Kent Bernsdorf og Martin Frederiksen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Thomas Dyberg-Larsen, Martin Frederiksen at Kent Bernsdorf stiftede RT 110 I/S v/Thomas Dyberg, Kent Bernsdorf og Martin Frederiksen den dag i august 2006. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kent i 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KB 3005 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Autosource Group A/S
Via KB 3005 ApS -
Ejendomsselskabet Bondovej 16 ApS
Via Autosource Group A/S -
Findleasing ApS
Via Autosource Group A/S -
Flexlease.nu A/S
Via Autosource Group A/S -
SteamRex ApS
Via Autosource Group A/S -
Autosource Group Digital A/S
Via Autosource Group A/S -
ASG Care A/S
Via Autosource Group A/S -
1001 BILER A/S
Via Autosource Group A/S -
MTN A/S
Via Autosource Group A/S -
Carmerce Holding ApS
Via KB 3005 ApSNyt selskab -
Splitleasing-Danmark A/S
Via Carmerce Holding ApS -
Carmerce ApS
Via Carmerce Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (6)
-
KB 3005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2008 -
Findleasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2023 -
Autosource Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
Splitleasing-Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
Flexlease.nu A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2023 -
1001 BILER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022
Bestyrelsesposter (12)
-
KB 3005 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2020 -
Findleasing ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2023 -
Autosource Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2015 -
Splitleasing-Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2015 -
Flexlease.nu A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2016 -
SteamRex ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2023 -
Autosource Group Digital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2018 -
ASG Care A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2021 -
1001 BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.03.2022 -
MTN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2022 -
Carmerce Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.2024 -
Carmerce ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (100)
-
Carmerce ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.07.2024
Registreringsdato: 16.07.2024 -
Carmerce Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
ASG Care A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024
Blå bog (fortsat)
Kent har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
16.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55,67% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55,67% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Autosource Group A/S -
Reel ejer
02.05.2023 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,1% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
26.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Autosource Group A/S
Kent Bernsdorf er desuden indehaver af holdingselskabet Carmerce Holding ApS (55,67% ejerskab). Gennem holdingselskabet Carmerce Holding ApS ejes der også andele i Splitleasing-Danmark A/S (100%) & Carmerce ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Kent Bernsdorf, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Autosource Group Holding A/S (Nu: Autosource Group A/S) fremviste et overskud på 10.535' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor 1001 BILER A/S fremviste et underskud på 2.174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.696' DKK (JACON BILER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.381' DKK (SteamRex ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.112' DKK (Autosource Group Holding A/S (Nu: Autosource Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.535' DKK (SteamRex ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kent' netværk er Jan Berg.