Jan Erik Rodriguez Revsbech
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVSBECH HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 841' DKK MOC SYSTEMS ApS (Nu: MOC A/S) (2015) |
Største underskud: | -4.997' DKK Injurymap ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 8.226' DKK Injurymap ApS (2023-24) |
Største gæld: | 4.130' DKK Injurymap ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Injurymap ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVSBECH HOLDING ApS (18 år 11 måneder) |
Seed: 231418476
Karrieren som leder begyndte den dag i 2005 hos REVSBECH HOLDING ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Jan Erik Rodriguez Revsbech købte virksomheden REVSBECH HOLDING ApS den 1. oktober 2005. Jan har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Jan nu besiddet i , og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
REVSBECH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
Alfabet ApS
Via REVSBECH HOLDING ApS -
THE 3D GROUP A/S
Via Alfabet ApS -
3D PRINTHUSET A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
3D Printhuset PRO A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via 3D PRINTHUSET A/S -
3D PRINT SCANDINAVIA A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
JewelryStudios.com A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
Cobod Holding A/S
Via THE 3D GROUP A/S -
COBOD International A/S
Via Cobod Holding A/S -
ARCHIBOD A/S
Via Cobod Holding A/S -
PeytzMail A/S
Via Alfabet ApS -
INLEAD ApS
Via Alfabet ApS -
Gotham Garage ApS
Via REVSBECH HOLDING ApS -
Gotham South Coast ApS
Via REVSBECH HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
REVSBECH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
Injurymap ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Injurymap ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
I/S Høffdingsvej 24 (Nu: I/S Gotham City) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
MOC SYSTEMS ApS (Nu: MOC A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2006 - 31.08.2022
Reel ejer
31.01.2018 - 31.08.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
16.11.2005 - 01.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2005 - 05.10.2005
Ejer
06.10.2005 - Stadig aktiv
Direktør
19.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MOC SYSTEMS ApS (Nu: MOC A/S) landede et overskud på 841' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor REVSBECH HOLDING ApS landede et underskud på 87' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 4.997' DKK (Injurymap ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 8.226' DKK (Injurymap ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.419' DKK (REVSBECH HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Christian Frode Peytz.