Mikkel Wikran Thostrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Pro-Media I/S v/Mikkel Bagger Blaase Thostrup og Mike Gunnar Bach (Ejer) |
Største overskud: | 8.964' DKK PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S (2023) |
Største underskud: | -31' DKK Mikkel Thostrup Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.140' DKK PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S (2023) |
Største gæld: | 8.648' DKK PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Primo El & Automatik I/S (4 år 3 måneder) |
Seed: 226417101
Det hele startede for alvor en dag i 2006 ved Pro-Media I/S v/Mikkel Bagger Blaase Thostrup og Mike Gunnar Bach med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Mike Gunnar Bach at Mikkel Wikran Thostrup stiftede Pro-Media I/S v/Mikkel Bagger Blaase Thostrup og Mike Gunnar Bach den dag i september 2006. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mikkel i 7 måneder, før stoppet den 23. april 2007.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. april 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkel Thostrup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S
Via Mikkel Thostrup Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Mikkel Thostrup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023
Tidslinje (7)
-
PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
Mikkel Thostrup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022 -
Mikkel Thostrup Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022
Blå bog (fortsat)
Mikkel har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Mikkel Thostrup Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
08.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2013 - 26.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2006 - 23.04.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mikkel Wikran Thostrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mikkel Thostrup Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 246' DKK. Igennem holdingselskabet Mikkel Thostrup Holding ApS har Mikkel derfor også ejerandele i PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mikkel Wikran Thostrup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mikkel Thostrup Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 354' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Mikkel Thostrup Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 31' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.964' DKK (PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.140' DKK (PRO BYGNINGSAUTOMATIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 246' DKK (Mikkel Thostrup Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Flemming Kragerup.