Morten Kvist
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Morten Kvist (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave (5 år 10 måneder) |
Seed: 278586092
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2006 ved Morten Kvist i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Kvist der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Morten i 1 år 10 måneder, før stoppet den 30. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2008.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Morten Kvist (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008 -
Morten Kvist (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2006
Registreringsdato: 01.08.2006
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.11.2017 - 25.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.08.2006 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Dan Thim Askjær.