Annette Due Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | POUL DUE JENSENS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.355.000' DKK POUL DUE JENSENS FOND (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 25.384.000' DKK POUL DUE JENSENS FOND (2023) |
Største gæld: | 206.000' DKK POUL DUE JENSENS FOND (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos POUL DUE JENSENS FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af POUL DUE JENSENS FOND (6 år 11 måneder) |
Seed: 1127797888
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1987 i POUL DUE JENSENS FOND som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Annette Due Jensen i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 27. januar 1994.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 6.355.000' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
POUL DUE JENSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
POUL DUE JENSENS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018 -
Face-it v/Annette Due Langvad (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010 -
Face-it v/Annette Due Langvad (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2006
Registreringsdato: 01.11.2006
Blå bog (fortsat)
Annette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2006 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.02.1987 - 27.01.1994
Bestyrelsesmedlem
07.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Annette Due Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i POUL DUE JENSENS FOND der præsenterede et overskud på 6.355.000' DKK.
Annette har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 1987 til 1994 hos POUL DUE JENSENS FOND.
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Kim Nøhr Skibsted.