Ellen Marie Sørensen Kaae
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JL Advokater v/Ellen Marie Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 540' DKK JL ADVOKATER ApS (Nu: TELLUS ADVOKATER ApS) (2018) |
Største underskud: | -454' DKK JL ADVOKATER ApS (Nu: TELLUS ADVOKATER ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.366' DKK JL ADVOKATER ApS (Nu: TELLUS ADVOKATER ApS) (2020) |
Største gæld: | 46.799' DKK JL ADVOKATER ApS (Nu: TELLUS ADVOKATER ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos JL ADVOKATER ApS (Nu: TELLUS ADVOKATER ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af TELLUS ADVOKATER ApS (6 år 8 måneder) |
Seed: 168863871
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2006 hos JL Advokater v/Ellen Marie Sørensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ellen Marie Sørensen Kaae der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Ellen i 4 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2010.
Repræsentant (2)
-
Horsens Vestre Rotary Klub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.01.2023 -
Epilepsiforeningen Østjylland
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.05.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (20)
-
Epilepsiforeningen Østjylland
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.05.2023
Registreringsdato: 29.05.2023 -
Horsens Vestre Rotary Klub
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
JL ADVOKATER ApS (Nu: TELLUS ADVOKATER ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2017
Registreringsdato: 21.02.2017
Blå bog (fortsat)
Ellen har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
29.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
25.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
21.06.2010 - 21.02.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2011 - 30.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Ellen har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 4 måneder fra 2006 til 2008 hos LYNGRIIS ApS.