Simon Zenteno Willumsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Willum Inc. v/Simon Willumsen (Ejer) |
Største overskud: | 9.906' DKK Harløse Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -4.407' DKK Bilpro Aps (2020) |
Største egenkapital: | 32.546' DKK Harløse Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 48.752' DKK Simple Solution P/S (Nu: Simple Solution IT A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos Simple Solution P/S (Nu: Simple Solution IT A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af AVIATOR ApS (14 år 10 måneder) |
Seed: 1485932066
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 ved Willum Inc. v/Simon Willumsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Simon Zenteno Willumsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Simon i 7 år 8 måneder, før stoppet den 30. juni 2014.
Virksomheden opererede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Unilinx ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Kongebrogård Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Harløse Gruppen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (22)
-
Simple Agency Group Holding A/S
Via Kongebrogård Holding ApS -
Simple Solution IT A/S
Via Simple Agency Group Holding A/S -
AH CONSULT ApS
Via Simple Solution IT A/S -
AVANTI IT ApS
Via Simple Solution IT A/S -
CSI DATA ApS
Via Simple Solution IT A/S -
IT OPERATORS ApS
Via Simple Solution IT A/S -
WHOTHAT ApS
Via Simple Solution IT A/S -
Wahlgreen IT ApS
Via Simple Solution IT A/S -
i-Strategi ApS
Via Simple Solution IT A/S -
Simple.AI ApS
Via Simple Solution IT A/S -
Simple Digital ApS
Via Simple Solution IT A/S -
Harløse Holding Gruppen ApS
Via Harløse Gruppen ApS -
AJ23 ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS -
Tranegaard Harløse ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS -
Ejendomsselskabet AJ 23 ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS -
GAME HOUSE I/S
Via Ejendomsselskabet AJ 23 ApSIkke offentliggjort -
Ejendomsselskabet af 08.10.2014 ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS -
Ejendomsselskabet HLV 296 ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS -
Ejendomsselskabet BV 19 ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS -
Selskabet Harløse af 28.07.2021 ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS -
Ejendomsselskabet THV 12 ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS -
Electric Car Company ApS
Via Harløse Holding Gruppen ApS
Direktørposter (15)
-
Unilinx ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2012 -
GAME HOUSE I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2024 -
Kongebrogård Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2022 -
Harløse Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2023 -
Harløse Holding Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2023 -
AJ23 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2023 -
Tranegaard Harløse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2023 -
Ejendomsselskabet AJ 23 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
Ejendomsselskabet af 08.10.2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
Ejendomsselskabet HLV 296 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
Madhuset Meløse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
Ejendomsselskabet BV 19 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
Selskabet Harløse af 28.07.2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
Ejendomsselskabet THV 12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
Electric Car Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Wahlgreen IT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2023 -
Simple Solution IT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2018 -
Simple Agency Group Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (74)
-
Simple Solution IT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
GAME HOUSE I/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
Ejendomsselskabet THV 12 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023
Blå bog (fortsat)
Simon har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,02% -
Reel ejer
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,02% -
Reel ejer
23.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,4% -
Direktør og Reel ejer
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Simon Zenteno Willumsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Kongebrogård Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.666' DKK.
• Harløse Gruppen ApS (ejer lige nu 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 3 holdingselskaber som Simple.AI ApS (24,22%), Harløse Holding Gruppen ApS (100%) og Simple Agency Group Holding A/S (16,02%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Simon Zenteno Willumsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor AVIATOR COPENHAGEN K/S kunne fremvise et overskud på 2.949' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor WILLUM ApS (Nu: VECTO ApS) kunne fremvise et underskud på 423' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.365' DKK (Kongebrogård Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (Simple Agency Group Holding ApS (Nu: Simple Agency Group Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.132' DKK (Simple Agency Group Holding ApS (Nu: Simple Agency Group Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30' DKK (SANWIN NORDIC ApS (Nu: Unilinx ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Lasse Storm.