Helene Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Qmed Consulting V/ Helene Q Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 1.483' DKK QMED CONSULTING A/S (2016) |
Største underskud: | -15.571' DKK NEURESCUE ApS (2018) |
Største egenkapital: | 23.548' DKK Rehaler ApS (Nu: Rehaler A/S) (2023) |
Største gæld: | 25.991' DKK QMED CONSULTING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos QMED CONSULTING A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af QMED CONSULTING A/S (16 år 3 måneder) |
Seed: 948847596
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2006 i Qmed Consulting V/ Helene Q Hansen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Helene Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Helene i 2 år, inden stoppet d. 30. september 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HMHANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
QMED CONSULTING A/S
Via HMHANSEN HOLDING ApS -
Qmed Consulting Team ApS
Via QMED CONSULTING A/S -
ClinTeam ApS
Via HMHANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ClinTeam ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2023 -
Qmed Consulting Team ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2023 -
HMHANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
NEURESCUE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2019 -
QMED CONSULTING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.2023
Tidslinje (15)
-
Rehaler ApS (Nu: Rehaler A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Qmed Consulting Team ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
ClinTeam ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023
Blå bog (fortsat)
Helene har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2021 - 24.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.09.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - 21.12.2020
Bestyrelsesmedlem
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Helene Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HMHANSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.445' DKK. Gennem sit holdingselskab HMHANSEN HOLDING ApS har Helene dermed også andele i QMED CONSULTING A/S (100%) & ClinTeam ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Helene Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor QMED CONSULTING A/S landede et overskud på 1.483' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor QMED CONSULTING A/S landede et underskud på 3.596' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.475' DKK (QMED CONSULTING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.464' DKK (NEURESCUE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.548' DKK (Rehaler ApS (Nu: Rehaler A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.441' DKK (NEURESCUE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helene' netværk er Anne Margrethe Bjerkan.