Mads Bach Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Mads Bach Lund (Ejer) |
Største overskud: | 4.173' DKK Bach Lund Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -115' DKK MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 9.089' DKK Bach Lund Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 875' DKK MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CMA-Group ApS (11 år 10 måneder) |
Seed: 1397508015
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2006 i Mads Bach Lund med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mads Bach Lund der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mads i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 29. februar 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bach Lund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Octopus Ink ApS
Via Bach Lund Holding ApS -
rc360 ApS
Via Octopus Ink ApS -
Selskabet af Dags Dato ApS
Via Octopus Ink ApS -
Heaps ApS
Via Selskabet af Dags Dato ApS -
CMA-Group ApS
Via Bach Lund Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CMA-Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2022 -
Bach Lund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2017
Tidslinje (11)
-
CMA-Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.10.2022
Registreringsdato: 15.10.2022 -
MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.03.2017
Registreringsdato: 23.03.2017
Blå bog (fortsat)
Mads har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.03.2024 - 07.06.2024
Ejerandel: 26,66% -
Reel ejer
28.02.2022 - 29.02.2024
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,33% -
Reel ejer
01.08.2022 - 01.04.2023
Ejerandel: 33%
Mads Bach Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bach Lund Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.089' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Octopus Ink ApS (33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Mads Bach Lund, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Bach Lund Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.173' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) kunne offentliggøre et underskud på 115' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.556' DKK (MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (Heaps ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.089' DKK (Bach Lund Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3' DKK (Heaps ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Søren Tougaard Jensen.