Kirsten Trærup
Karrieren startede hos: | GODTHAAB MASKINSNEDKERI OG ELEMENTFABRIK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.139' DKK KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS (2021) |
Største underskud: | -4.977' DKK KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 23.120' DKK KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS (2021) |
Største gæld: | 8.696' DKK KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS (2016) |
Seed: 1477796058
Karrieren som erhvervsleder begyndte for mange år siden hos GODTHAAB MASKINSNEDKERI OG ELEMENTFABRIK A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Kirsten Trærup i 38 år 4 måneder, inden stoppet den 7. maj 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Ejendomsselskabet Århusvej Hørning Holding ApS
Via KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS -
HØRNING KRO OG HOTEL EJENDOMME ApS
Via Ejendomsselskabet Århusvej Hørning Holding ApS -
Investorgruppe 1 Ravnsborg ApS
Via KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS -
Ejendomsselskabet Ravnsborg Holding ApS
Via Investorgruppe 1 Ravnsborg ApS -
EJENDOMSSELSKABET RAVNSBORG A/S
Via Ejendomsselskabet Ravnsborg Holding ApS -
Komplementarselskabet Ravnsborg ApS
Via EJENDOMSSELSKABET RAVNSBORG A/S -
Ravnsborg, Silkeborg P/S
Via Komplementarselskabet Ravnsborg ApS
Direktørposter (1)
-
KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
PEDER TRÆRUP, GODTHAAB ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2016
Registreringsdato: 28.06.2016 -
PEDER TRÆRUP. GODTHÅB ApS (Nu: PEDER TRÆRUP, GODTHAAB ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2016
Registreringsdato: 28.06.2016 -
Ejendomsudlejning v/Kirsten Trærup (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015
Blå bog (fortsat)
Kirsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.04.1977 - 28.06.2016
Ejer
24.06.2006 - 28.06.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.06.2006 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.04.2007 - 14.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.04.2007 - 07.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS landede et overskud på 3.139' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KIRSTEN TRÆRUP HOLDING AF 2012 ApS landede et underskud på 4.977' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Daniel Høj.