Louise Herping Ellegaard
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Clio Online v/Louise Herping Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 46.935' DKK HERPING ApS (Nu: HERPING HOLDING ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -35.984' DKK CLIO ONLINE ApS (Nu: Clio ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 89.748' DKK HERPING ApS (Nu: HERPING HOLDING ApS) (2021) |
Største gæld: | 86.611' DKK CLIO ONLINE ApS (Nu: Clio ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos CLIO ONLINE ApS (Nu: Clio ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af HERPING HOLDING ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 24487431
Louise Herping Ellegaard gik på Ansager Skole i perioden 1986-1996, Grindsted Gymnasium i perioden 1997-2000 og Syddansk Universitet i perioden 2000-2002. Louise fik kompetencer indenfor Mathematics, English, Psychology and Art, History de respektive steder.
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 ved Clio Online v/Louise Herping Jørgensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Louise Herping Ellegaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Louise i 7 måneder, før stoppet den 5. maj 2007.
Virksomheden opererede indenfor anden udgivervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HERPING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
L. Herping Holding ApS
Via HERPING HOLDING ApS -
Herping Invest ApS
Via L. Herping Holding ApS -
P. Herping Holding ApS
Via HERPING HOLDING ApS -
LAB3d ApS
Via HERPING HOLDING ApS -
Bubbles ApS
Via HERPING HOLDING ApS -
LH Capital Group ApS
Via HERPING HOLDING ApS -
Le Bon Goût ApS
Via LH Capital Group ApS -
Intarsia Furniture ApS
Via LH Capital Group ApS -
Wecycle Furniture ApS
Via LH Capital Group ApS -
Gavn Studio ApS
Via LH Capital Group ApS
Direktørposter (5)
-
HERPING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2011 -
L. Herping Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2018 -
P. Herping Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2018 -
Herping Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2018 -
LH Capital Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
M NETWORKS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2024 -
Le Bon Goût ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.02.2024 -
LAB3d ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.02.2023 -
Bubbles ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2023 -
Intarsia Furniture ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.02.2024 -
Wecycle Furniture ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2024
Tidslinje (48)
-
Nordic Coffee House ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
KongWalther ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
NoCarry1 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024
Blå bog (fortsat)
Louise har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 17 år 11 måneder, har Louise bla. Arbejdet indenfor felter som Entrepreneurship, Social Media, Start-ups, Business Strategy og Strategic Communications.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LH Capital Group ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LH Capital Group ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LH Capital Group ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Louise Herping Ellegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HERPING HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 74.894' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Herping Invest ApS (33,34%), L. Herping Holding ApS (0,2%) og P. Herping Holding ApS (0,2%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Louise Herping Ellegaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Louise Herping Ellegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved CLIO ONLINE ApS (Nu: Clio ApS) der præsenterede et overskud på 37.965' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved CLIO ONLINE ApS (Nu: Clio ApS) der præsenterede et underskud på 10.496' DKK.
Louise har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 1 måned fra 2011 til 2018 hos Clio ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.049' DKK (HERPING ApS (Nu: HERPING HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 1.454' DKK (Maneno ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 74.894' DKK (HERPING ApS (Nu: HERPING HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.981' DKK (Herping Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Lauge Herping Ellegaard.