Marcus Pedersen Brown
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | John Brown Invest v/ Søren Limborg John & Marcus Sebastian Brown (Ejer) |
Største overskud: | 78.685' DKK PS Holdco I P/S (2021) |
Største underskud: | -34.246' DKK Pulse Taastrup P/S (2020) |
Største egenkapital: | 423.239' DKK PS Holdco I P/S (2023) |
Største gæld: | 270.373' DKK Pulse O P/S (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Ballerup Hotel P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af John Brown Invest v/ Søren Limborg John & Marcus Sebastian Brown (5 år 5 måneder) |
Seed: 1146973858
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 ved John Brown Invest v/ Søren Limborg John & Marcus Sebastian Brown (tidligere Addiction of Angels v/ Søren Limborg John & Marcus Sebastian Brown) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Søren Limborg John at Marcus Pedersen Brown stiftede John Brown Invest v/ Søren Limborg John & Marcus Sebastian Brown den dag i september 2006. Rollen som Ejer og Stifter havde Marcus i 5 år 5 måneder, før fratrædelsen den 29. februar 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden udgivervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. februar 2012.
Direktørposter (6)
-
PHOAM STUDIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
PSN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
Pulse Living ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
Albuen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
PS I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
Ballerup Hotel P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023
Repræsentant (1)
-
Parkeringslauget Grönings Have
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 27.06.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
Pulse Taastrup P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Pulse Glostrup P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Pulse O P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Pulse N P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Toldbuen P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Svanevej P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
Ballerup Hotel P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023 -
PS Holdco I P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023
Tidslinje (31)
-
Pulse Glostrup P/S
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Pulse Taastrup P/S
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
PS Holdco I P/S
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024
Blå bog (fortsat)
Marcus har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Pulse N P/S fremviste et overskud på 26.658' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Svanevej P/S fremviste et underskud på 23.779' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.658' DKK (Pulse N P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.779' DKK (Svanevej P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 423.239' DKK (PS Holdco I P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.467' DKK (Pulse Taastrup P/S).
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Park Street Asset Management Limited.