Morten Seifert
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pindrop Software v/Morten Seifert (Ejer) |
Største overskud: | 666' DKK SEIFERT HOLDING ApS (2023-24) |
Største underskud: | -76' DKK SEIFERT HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 662' DKK SEIFERT HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 750' DKK BEE SYSTEMS ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BEE SYSTEMS ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af SEIFERT HOLDING ApS (16 år 1 måned) |
Seed: 1292288101
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2006 hos Pindrop Software v/Morten Seifert med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Seifert der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Morten i 6 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udgivelse af software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEIFERT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NOTORA PARTNER ApS
Via SEIFERT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SEIFERT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
BEE SYSTEMS ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2016
Registreringsdato: 29.08.2016 -
Pindrop Software v/Morten Seifert (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2012
Registreringsdato: 31.12.2012 -
SEIFERT HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.08.2008
Registreringsdato: 11.08.2008
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.01.2021 - 28.06.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
11.08.2008 - 29.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
26.09.2006 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor SEIFERT HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 666' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SEIFERT HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 76' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Thomas Blak.