Kristina Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skovvang v/Kristina Mortensen (Ejer) |
Største overskud: | 27.485' DKK NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S (2021) |
Største underskud: | -46.594' DKK NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S (2014) |
Største egenkapital: | 88.983' DKK NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S (2023) |
Største gæld: | 358.661' DKK NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S (2023) |
Flest årsværk: | 166 årsværk hos NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skovvang v/Kristina Mortensen (8 år 8 måneder) |
Seed: 538061348
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2014 hos Skovvang v/Kristina Mortensen i rollen som Ejer. Kristina Mortensen erhvervede virksomheden Skovvang v/Kristina Mortensen d. 1. oktober 2014. Kristina der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Kristina i 8 år 8 måneder, før stoppet d. 30. juni 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2017
Tidslinje (7)
-
Skovvanggaard IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
Skovvang v/Kristina Mortensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Skovvanggaard IVS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022
Blå bog (fortsat)
Kristina har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.09.2016 - 06.02.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2014 - 30.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Skovvanggaard IVS kunne fremvise et underskud på 127' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kristina' netværk er Lars Erik Knaack.