Martin Kronika Fliess
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | BRØNDUM & FLIESS A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.927' DKK ApS KBIL 17 NR. 2335 (Nu: BRØNDUM & FLIESS A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -683' DKK ApS KBIL 17 NR. 2335 (Nu: BRØNDUM & FLIESS A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.600' DKK ApS KBIL 17 NR. 2335 (Nu: BRØNDUM & FLIESS A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 1.219' DKK ApS KBIL 17 NR. 2335 (Nu: BRØNDUM & FLIESS A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ApS KBIL 17 NR. 2335 (Nu: BRØNDUM & FLIESS A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BRØNDUM & FLIESS A/S (18 år) |
Seed: 971285163
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2006 hos BRØNDUM & FLIESS A/S (tidligere ApS KBIL 17 NR. 2335) som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Martin Kronika Fliess nu besiddet i 18 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 390' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRØNDUM & FLIESS A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NORDICMETRICS ApS
Via BRØNDUM & FLIESS A/S
Direktørposter (1)
-
BRØNDUM & FLIESS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
BRØNDUM & FLIESS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
BRØNDUM & FLIESS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2017
Registreringsdato: 22.09.2017 -
BRØNDUM & FLIESS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2012
Registreringsdato: 13.04.2012 -
BRØNDUM & FLIESS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2007
Registreringsdato: 20.11.2007
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.09.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Direktør
06.02.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.11.2007 - 13.04.2012
Bestyrelsesmedlem
22.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.11.2006 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor ApS KBIL 17 NR. 2335 (Nu: BRØNDUM & FLIESS A/S) fremviste et overskud på 1.927' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ApS KBIL 17 NR. 2335 (Nu: BRØNDUM & FLIESS A/S) fremviste et underskud på 683' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Søren Brøndum.