Gert Lehmann
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Boet efter Theodor Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 319' DKK K/S OBTON SOLENERGI ZELLA (2018) |
Største underskud: | -1.720' DKK K/S OBTON SOLENERGI ZELLA (2015) |
Største egenkapital: | 4.790' DKK K/S OBTON SOLENERGI ZELLA (2013-14) |
Største gæld: | 366' DKK K/S OBTON SOLENERGI ZELLA (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OBTON SOLENERGI ZELLA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af OBTON SOLENERGI ZELLA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (9 år 9 måneder) |
Seed: 1890185539
Karrieren som leder startede i 2006 ved Boet efter Theodor Pedersen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jytte Lehmann Steffensen at Gert Lehmann stiftede Boet efter Theodor Pedersen den dag i maj 2006. Rollen som Ejer og Stifter bestred Gert i , før stoppet den 23. maj 2006.
Virksomheden opererede indenfor kornavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. maj 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OBTON SOLENERGI ZELLA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI ZELLA
Via OBTON SOLENERGI ZELLA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
K/S OBTON SOLENERGI ZELLA (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2014
Registreringsdato: 19.12.2014 -
OBTON SOLENERGI ZELLA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2014
Registreringsdato: 19.12.2014 -
KLAHN.AS AKTIESELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2009
Registreringsdato: 30.10.2009
Blå bog (fortsat)
Gert har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
19.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2007 - 30.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
23.05.2006 - 23.05.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S OBTON SOLENERGI ZELLA kunne fremvise et overskud på 319' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S OBTON SOLENERGI ZELLA kunne fremvise et underskud på 1.720' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5' DKK (OBTON SOLENERGI ZELLA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.429' DKK (K/S OBTON SOLENERGI ZELLA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 104' DKK (OBTON SOLENERGI ZELLA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Gert' netværk er Heine Hebbelstrup Debel.