Lasse Skytte Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LBK HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.956' DKK LBJL HOLDING ApS (Nu: LBK HOLDING ApS) (2018) |
Største underskud: | -381' DKK LBJL HOLDING ApS (Nu: LBK HOLDING ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 6.112' DKK LBJL HOLDING ApS (Nu: LBK HOLDING ApS) (2018) |
Største gæld: | 1.048' DKK AZURETEAM A/S (Nu: INTEGDEVELOPMENT ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos m0rse ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LBK HOLDING ApS (22 år 8 måneder) |
Seed: 446086583
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 hos LBK HOLDING ApS (tidligere LBJL HOLDING ApS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lasse Skytte Knudsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Lasse nu besiddet i 22 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et underskud på 97' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LBK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
m0rse ApS
Via LBK HOLDING ApS -
C2IT GreenHouse A/S
Via LBK HOLDING ApS -
BrainCapture ApS
Via C2IT GreenHouse A/S -
OptikosPrime ApS
Via C2IT GreenHouse A/S -
Nida.tools ApS UNDER KONKURS
Via C2IT GreenHouse A/S -
SkinChange.AI ApS
Via C2IT GreenHouse A/S -
IT KARTELLET ApS
Via LBK HOLDING ApS -
Goathamster Studio ApS
Via IT KARTELLET ApS
Direktørposter (2)
-
LBK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2002 -
m0rse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2020
Tidslinje (13)
-
m0rse ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
AZURETEAM A/S (Nu: INTEGDEVELOPMENT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2018
Registreringsdato: 03.09.2018 -
INTEGSOLUTIONS ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2017
Registreringsdato: 24.03.2017
Blå bog (fortsat)
Lasse har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.03.2020 - 14.05.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
15.03.2013 - 03.09.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
11.12.2006 - 27.10.2017
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor LBJL HOLDING ApS (Nu: LBK HOLDING ApS) fremviste et overskud på 3.956' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor LBJL HOLDING ApS (Nu: LBK HOLDING ApS) fremviste et underskud på 381' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 25' DKK (m0rse ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 97' DKK (LBJL HOLDING ApS (Nu: LBK HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.386' DKK (LBJL HOLDING ApS (Nu: LBK HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (m0rse ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Carsten Sixhøi.