Jens Jørgen Kjer
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jens Jørgen Kjer (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -470' DKK LapTics IVS (Nu: LapTics ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 10' DKK LapTics IVS (Nu: LapTics ApS) (2016) |
Største gæld: | 4.554' DKK LapTics IVS (Nu: LapTics ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LapTics ApS (8 år 1 måned) |
Seed: 765018667
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 hos Jens Jørgen Kjer i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Jørgen Kjer der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jens i 6 år 11 måneder, inden stoppet den 31. august 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LapTics ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
LapTics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
LapTics ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
LapTics IVS (Nu: LapTics ApS) (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2020
Registreringsdato: 27.04.2020 -
LapTics IVS (Nu: LapTics ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 26.04.2020
Registreringsdato: 26.04.2020 -
LapTics IVS (Nu: LapTics ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2018
Registreringsdato: 22.05.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
18.05.2015 - 18.08.2016
Ejer
18.05.2015 - 12.03.2017
Reel ejer
18.05.2015 - 23.04.2017
Direktør
15.08.2016 - Stadig aktiv
Ejer
13.03.2017 - 23.04.2017
Ejer
24.04.2017 - 26.04.2020
Reel ejer
24.04.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
27.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 31.08.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LapTics IVS (Nu: LapTics ApS) landede et underskud på 470' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Helge Holm-larsen.